Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TUFVESSON ISOLERING ApS. (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klovbyvej 18, 4490 Jerslev Sjælland (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Martin Tufvesson (direktør) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber, unoterede selskaber, værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: Martin Tufvesson (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Navne: Tufvesson Holding ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Reelle ejere: Martin Tufvesson (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Stiftere: Martin Tufvesson (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Vedtægter: 2019-06-21 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-25)