Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 tilføjes Legale ejere: Viljul Holding ApS (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-28 fjernes Legale ejere: Jan Knudsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Jan Knudsen (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glasmagervej 4, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Direktion: Jan Knudsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive heldagsskole, behandlingsarbejde og tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Hovedbranche: Folkeskoler o.lign. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Navne: Holmegaard Heldagsskole ApS (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Reelle ejere: Jan Knudsen (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Stiftere: Jan Knudsen (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-24)