Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Navne: Frank Müller Holding ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Navne: FHPE ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 tilføjes Vedtægter: 2019-12-03 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandvadsvej 9, 4600 Køge (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Direktion: Frank Lauritz Müller (direktør) (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Legale ejere: Frank Lauritz Müller (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Navne: FHPE ApS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Frank Lauritz Müller (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-24)