Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvangen 5, 9520 Skørping (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Direktion: Morten Guldbæk Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og udlejning samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-20 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Legale ejere: MORTEN GULDBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Navne: MG Boliginvest ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Morten Guldbæk Nielsen (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Stiftere: MORTEN GULDBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-21)