Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 Fund I Holding GP ApS. (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 Fund I Holding K/S. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 1 GP ApS. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 2 GP ApS. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 3 GP ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2019-10-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 4 GP ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2020-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 5 GP ApS. (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2020-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dee4 Fund I Holding II GP ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dee4 Fund I Holding II K/S. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Dee4 VesselCo 6 GP ApS. (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2021-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dee4 VesselCo 7 GP ApS. (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 tilføjes Legale ejere: JL Shipping Invest A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: J. Lauritzen Invest A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 tilføjes Legale ejere: J. Lauritzen Invest A/S (offentliggjort 2023-01-03)
Den 2021-12-07 fjernes Legale ejere: Lauritzen Fonden Holding ApS (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Global United Shipping (S) Pte. Ltd., Lauritzen Fonden Holding ApS, Garnet Marine Capital ApS, More Ships ApS, Habico Invest III ApS, ECCO HOLDING A/S (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-12-20 fjernes Legale ejere: CAMO Capital ApS, Global United Shipping (S) Pte. Ltd. (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: Global United Shipping (S) Pte. Ltd., ECCO HOLDING A/S, Lauritzen Fonden Holding ApS, Habico Invest III ApS, More Ships ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-16 tilføjes Legale ejere: Double Hawkfeather Pte. Ltd. (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-09-11 tilføjes Legale ejere: More Ships ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-09-11 fjernes Legale ejere: Teix Partners ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1., 1256 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, st., 1256 København K (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, st., 1256 København K (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, st., 1256 København K (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 49, st., 1256 København K (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-24 tilføjes Legale ejere: Habico Invest III ApS (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-06-21 tilføjes Legale ejere: Teix Partners ApS, Global United Shipping (S) Pte. Ltd., ECCO HOLDING A/S, Lauritzen Fonden Holding ApS, CAMO Capital ApS (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Dee4 Fund I GP ApS (direktør) (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i aktiver og virksomheder indenfor shipping, transport og logistik, infrastruktur og offshore med henblik på at udvikle disse kommercielt samt al virksomhed, som er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-21 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Interessenter: Dee4 Fund I GP ApS (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Navne: Dee4 Capital Fund I K/S (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Vedtægter: 2019-06-21 (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-21)