Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Peders Kirkeplads 9, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-20 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: info@tbrservices.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Legale ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Navne: TBR Services ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Reelle ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Stiftere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-09-02 Statstidende Dekret
Den 2022-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Omar Jaber (direktør) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Peders Kirkeplads 9, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tbrservices.dk (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-01-29 tilføjes Legale ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: Muzamil Ihasan Ullah (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-29 tilføjes Reelle ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Muzamil Ihasan Ullah (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Omar Jaber (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-17 fjernes Legale ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Legale ejere: Mohammad Junaid Khushdil, Omar Jaber, Muzamil Ihasan Ullah (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-14 fjernes Legale ejere: Mohammed Jaber (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-13 fjernes Legale ejere: Muzamil Ihasan Ullah, Omar Jaber, Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-17 fjernes Reelle ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-14 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Junaid Khushdil, Omar Jaber, Muzamil Ihasan Ullah (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-14 fjernes Reelle ejere: Mohammed Jaber (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-13 fjernes Reelle ejere: Muzamil Ihasan Ullah, Omar Jaber, Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 tilføjes Direktion: Omar Jaber (direktør) (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2019-10-14 fjernes Direktion: Mohammed Jaber (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 108.000,00 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Vedtægter: 2019-09-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriholmen 80, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 60, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-09-05 tilføjes Direktion: Mohammed Jaber (adm. dir.) (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-05 fjernes Direktion: Mohammad Junaid Khushdil (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-05 tilføjes Legale ejere: Muzamil Ihasan Ullah, Omar Jaber, Mohammad Junaid Khushdil, Mohammed Jaber (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-04 fjernes Legale ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-05 tilføjes Reelle ejere: Muzamil Ihasan Ullah, Omar Jaber, Mohammad Junaid Khushdil, Mohammed Jaber (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-04 fjernes Reelle ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Have 60, 2. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-06-20 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Direktion: Mohammad Junaid Khushdil (direktør) (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed og vikarbureau-virksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-20 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Legale ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-20 tilføjes Navne: TBR Services ApS (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Stiftere: Mohammad Junaid Khushdil (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-05)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-05)