Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høje Skodsborgvej 28, 2. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Virum Torv 1, 2830 Virum (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@implantatfreak.dk (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-06-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægeholding- og investeringsselskabet Ehlers-Hansen ApS. (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Colosseum Virum ApS. (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virum Torv 1, 2830 Virum (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Mette Ehlers-Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab og drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-17 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Legale ejere: Mette Ehlers-Hansen, Henrik Holger Ehlers-Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Navne: Ehlers-Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Reelle ejere: Mette Ehlers-Hansen, Henrik Holger Ehlers-Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Stiftere: Mette Ehlers-Hansen, Henrik Holger Ehlers-Hansen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-20)