Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dyrbys ApS. (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 2. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 2. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 35, 2. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-06-20 tilføjes Direktion: Lene Dyrby Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttet virksomhed samt formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Legale ejere: Lene Dyrby Andersen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Navne: Lene Dyrby Holding ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Lene Dyrby Andersen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Stiftere: Lene Dyrby Andersen (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-20)