Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heibergsvej 10, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Michael Littau (direktør) (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med elinstallation og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vejleelteknik.dk (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Legale ejere: Michael Littau (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Navne: Vejle EL-teknik ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Littau (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Stiftere: Michael Littau (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)