Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovholmslundvej 6, 4690 Haslev (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Delhovedvej 1, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2019-06-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAPP Entertainment ApS. (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2020-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAPP Ent. Skælskør ApS. (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sjællands Gulve & Montage ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: P.H. Multiservice ApS. (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2020-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CoffeeHouse Nielstrup ApS. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2022-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Delhovedvej 1, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 20, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-10-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-10-06 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 tilføjes Direktion: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 tilføjes Vedtægter: 2022-10-05 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiendalsvej 20, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2021-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rudersdalsvej 90, 2. th., 2840 Holte (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudersdalsvej 90, 2. th., 2840 Holte (offentliggjort 2021-01-31)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbovænget 37, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2020-01-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ap@levdroemmen.dk (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbovænget 37, 3500 Værløse (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-19 tilføjes Direktion: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-19 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Legale ejere: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Navne: CAPP Holding ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Reelle ejere: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Stiftere: Caspier Alexandar Pihlmann Pedersen (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Vedtægter: 2019-06-19 (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)