Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-09-27 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2024-09-06 tilføjes Direktion: Søren Hager (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-06 fjernes Direktion: Ole Brødsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Direktion: Rune Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-06 tilføjes Vedtægter: 2024-09-06 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-29 tilføjes Direktion: Ole Brødsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-29 tilføjes Vedtægter: 2024-08-29 (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-08-07 tilføjes Vedtægter: 2024-08-07 (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 tilføjes Legale ejere: SeaLytix Holding ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-28 fjernes Legale ejere: ICP Management ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-07 tilføjes Legale ejere: ICP Management ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-07 fjernes Legale ejere: KILIA ApS, Ernst Russ AG, Rainer Richard Hartmann, Felix Gärtner (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-28 tilføjes Reelle ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-07 fjernes Reelle ejere: Rune Møller Jensen, Mika Yasuoka Jensen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-08-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2024-08-09)
Den 2024-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-27 tilføjes Legale ejere: Rune Møller Jensen, Felix Gärtner (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-07-27 fjernes Legale ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Reelle ejere: Rune Møller Jensen, Mika Yasuoka Jensen (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-07-26 fjernes Reelle ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-02-03 tilføjes Legale ejere: KILIA ApS, Ernst Russ AG, Rainer Richard Hartmann (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2020-02-02 fjernes Legale ejere: KILIA ApS (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-03 tilføjes Navne: SeaLytix ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-02 fjernes Navne: Optivation Analytics ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-03 tilføjes Reelle ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-02-02 fjernes Reelle ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-03 tilføjes Vedtægter: 2020-02-03 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-06-18 tilføjes Direktion: Rune Møller Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere koder og tjenesteydelser relateret til softwareudvikling og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-18 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Legale ejere: KILIA ApS (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-06-18 tilføjes Navne: Optivation Analytics ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Reelle ejere: Rune Møller Jensen (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-10-03)
Den 2019-06-18 tilføjes Stiftere: KILIA ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-11)