Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2023-02-09 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unit-Partner ApS. (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spurvevej 3, 8870 Langå (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Direktion: Thomas Kragh Thorhauge (direktør) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-18 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Legale ejere: Thomas Kragh Thorhauge (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Navne: Kragh Thorhauge Holding ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kragh Thorhauge (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-17)
Den 2019-06-18 tilføjes Stiftere: Thomas Kragh Thorhauge (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-18)