Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnen 26, 10. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibsbroen 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.secher@danbolig.dk (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DB GIVE ApS. (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibsbroen 14, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-06-12 tilføjes Direktion: Lars Secher (direktør) (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-12 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Legale ejere: Lars Secher (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Navne: LMMS ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Reelle ejere: Lars Secher (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Stiftere: Lars Secher (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Vedtægter: 2019-06-12 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-18)