Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inas Mohammed Garib Ameen | 31.07.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mohammad Abbas Hassan | 27.03.2020 | 27.09.2024 | direktør |
Ulat Ali | 27.03.2020 | 13.08.2020 | direktør |
Mohammad Abbas Hassan | 02.12.2019 | 20.12.2019 | direktør |
Ulat Ali | 11.06.2019 | 26.03.2020 | direktør |