Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørumvej 60, 8721 Daugård (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-17 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Nybyg Entreprise DK ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Navne: SCH-Byg ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Reelle ejere: Kenneth Hynkemejer, Sarah Bach Petersen (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Stiftere: Nybyg Entreprise DK ApS, K. Hynkemejer Holding IVS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-11-24 fjernes Legale ejere: K. Hynkemejer Holding IVS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Devin Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-10-24 Statstidende Dekret
Den 2020-09-28 tilføjes Direktion: Devin Hoffmann (direktør) (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-11 fjernes Direktion: Kenneth Hynkemejer (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørumvej 60, 8721 Daugård (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevænget 4, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Kenneth Hynkemejer (direktør) (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2019-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive byggevirksomhed med samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-17 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Hovedbranche: Tagdækningsvirksomhed (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Legale ejere: K. Hynkemejer Holding IVS, Nybyg Entreprise DK ApS (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Navne: SCH-Byg ApS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Hynkemejer, Sarah Bach Petersen (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Stiftere: Nybyg Entreprise DK ApS, K. Hynkemejer Holding IVS (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-27)
Den 2019-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-25)