Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 tilføjes Bestyrelse: Kristian Uhd Jepsen (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-05 fjernes Bestyrelse: Bo Bay Hougaard (formand) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 fjernes Bestyrelse: Kristian Uhd Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-05 tilføjes Direktion: Fredrik Simon Engelhart Nannestad (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-05 fjernes Direktion: Stefan Nadelmann (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 72.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 tilføjes Legale ejere: Digital Fireworks ApS, Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 fjernes Legale ejere: RUNNING26 ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-04 fjernes Legale ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 fjernes Reelle ejere: Kristian Uhd Jepsen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-04 fjernes Reelle ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-05 tilføjes Vedtægter: 2023-12-05 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Legale ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: BILUDAN GRUPPEN A/S (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-04 fjernes Legale ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-05 tilføjes Reelle ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-04 fjernes Reelle ejere: Stefan Nadelmann (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: RUNNING26 ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: HOUGAARD SMV RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: RUNNING26 ApS (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Uhd Jepsen (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: RUNNING26 ApS, HOUGAARD SMV RÅDGIVNING ApS, BILUDAN GRUPPEN A/S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Kristian Uhd Jepsen (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: RUNNING26 ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-04 tilføjes Bestyrelse: Kristian Uhd Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2019-06-04 tilføjes Direktion: Stefan Nadelmann (direktør) (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2019-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, sælge og implementere softwareløsninger og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-04 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Legale ejere: RUNNING26 ApS, Stefan Nadelmann (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-06-04 tilføjes Navne: EasyMove ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Reelle ejere: Kristian Uhd Jepsen, Stefan Nadelmann (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Stiftere: Stefan Nadelmann, RUNNING26 ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør, af 1 bestyrelsesmedlem eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Vedtægter: 2019-06-04 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-17)