Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 30, 1400 København K (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Direktion: Oliver Daniel Sundqvist (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-05 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Legale ejere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Navne: Eo Ipso ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Reelle ejere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Stiftere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-12-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 30, 1400 København K (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 30, 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 30, 1400 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 10, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Johanne Lundsgaard Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dagmarsgade 10, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-06-05 tilføjes Direktion: Oliver Daniel Sundqvist (direktør) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive kunstnerisk virksomhed med fokus på skulpturer, malerier samt anden kunstnerisk virksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-05 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Legale ejere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Navne: Eo Ipso ApS (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Reelle ejere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Stiftere: Oliver Daniel Sundqvist, Frederik Sonasson Nystrup-Larsen (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Vedtægter: 2019-06-05 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2019-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-16)