Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-13 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Legale ejere: Martin Kildahl Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Navne: Kildahl Byg ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Reelle ejere: Martin Kildahl Pedersen (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Stiftere: Martin Kildahl Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-03-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-29 fjernes Direktion: Martin Kildahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-31 Statstidende Dekret
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Martin Kildahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægs- og byggevirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-13 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Legale ejere: Martin Kildahl Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: Kildahl Byg ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Kildahl Pedersen (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Stiftere: Martin Kildahl Holding ApS (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-01)