Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Tømrerfirmaet Bent Brønden Petersen A/S. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2021-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tømrerfirmaet Bent Brønden Petersen A/S. (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 tilføjes Vedtægter: 2022-02-15 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorup Hedevej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorup Hedevej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorup Hedevej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2019-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorup Hedevej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorup Hedevej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: Jesper Voersaa Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-14 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Legale ejere: Jesper Voersaa Nielsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Navne: Jesper Voersaa Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Reelle ejere: Jesper Voersaa Nielsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2019-06-14 tilføjes Stiftere: Jesper Voersaa Nielsen (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-17)