Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 18, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2019-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baunehøjparken ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Ladegårdsparken ApS. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-06-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Legal Finance ApS. (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2020-01-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet af 3. januar 2020. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Ladegårdsparken ApS. (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-06-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Anpartsselskabet JS Komplementar. (offentliggjort 2020-06-05)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Vadum Boligudvikling 2 ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Vadum Boligudvikling ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Vadum Udvikling ApS. (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JS Group Holding ApS. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2023-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Geislers Vej 8, 8543 Hornslet (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viengevej 100, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2021-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Baskærvej 10, 8370 Hadsten (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baskærvej 10, 8370 Hadsten (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: David Thirup Schouenborg (direktør) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-14 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Legale ejere: David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Navne: My little holding company ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Reelle ejere: David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Stiftere: David Thirup Schouenborg (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-14)