Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Ejerskaber | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2022-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-04-05 fjernes Direktion: Martin Kildahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kildahl Byg ApS. (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostervej 3, 8831 Løgstrup (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Direktion: Martin Kildahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, foretage investering samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-13 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Legale ejere: Martin Kildahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Navne: Martin Kildahl Holding ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Reelle ejere: Martin Kildahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Stiftere: Martin Kildahl Pedersen (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2019-06-13 tilføjes Vedtægter: 2019-06-13 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-04-05)