Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrikshøj 12, 1. 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Direktion: Frans Nalbandian (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Legale ejere: Marie Terese Nalbandian, Stig Nalbandian (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Navne: FN Newhold ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Reelle ejere: Marie Terese Nalbandian, Stig Nalbandian (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-05 tilføjes Legale ejere: Marie Terese Nalbandian, Stig Nalbandian (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-06-05 fjernes Legale ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-06-05 tilføjes Reelle ejere: Marie Terese Nalbandian, Stig Nalbandian (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-06-05 fjernes Reelle ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrikshøj 12, 1. 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Frans Nalbandian (direktør) (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden beslægtet virksomhed hertil. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Legale ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: FN Newhold ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Reelle ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-10)