Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Direktion | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 10, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 10, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2019-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Titus Liberty Multi Well 2 A/S. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2023-09-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Direktion: Peter Oscar Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-12 fjernes Direktion: Henrik Hjelm Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-09-13 tilføjes Navne: Hepeus ApS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-12 fjernes Navne: Titus Flavia No. 17 A/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Vedtægter: 2023-09-13 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Anders Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-30 tilføjes Legale ejere: T&P Invest Holding ApS, HJELM HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: AC HOLDING DENMARK ApS, PETER HØST HANSEN HOLDING ApS, Henning Kristiansen, Danny Gäth Nielsen, Bjarne Willum Jensen, Puggaard Fam. invest ApS, Claus Bilde (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-14 tilføjes Legale ejere: Claus Bilde (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-14 fjernes Legale ejere: HENRIK HEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Peter Oscar Christensen, Henrik Hjelm Christensen (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Legale ejere: HENRIK HEGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-07-14 fjernes Legale ejere: TITUS FORMUEPLEJE ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-08 tilføjes Legale ejere: Puggaard Fam. invest ApS (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: Hans Henrik Puggaard (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2021-05-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2020-09-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Puggaard (formand) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-09-27 fjernes Bestyrelse: Sten Sønderbæk (formand) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-08-28 tilføjes Vedtægter: 2020-08-28 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 10, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2020-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: hhjelm@pinjaoil.dk (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Henrik Hjelm Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-04-30 fjernes Direktion: Thomas Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2019-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2019-09-13 tilføjes Legale ejere: Hans Henrik Puggaard, TITUS FORMUEPLEJE ApS, Danny Gäth Nielsen, Bjarne Willum Jensen (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-09-12 fjernes Legale ejere: Danny Gäth Nielsen, Hans Henrik Puggaard, TITUS FORMUEPLEJE ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-13 tilføjes Vedtægter: 2019-09-13 (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-24)
Den 2019-06-11 tilføjes Bestyrelse: Sten Sønderbæk (formand) (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-06-11 tilføjes Direktion: Thomas Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2019-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et amerikansk datterselskab, som investerer i energiindvinding i USA via working interests. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-11 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Legale ejere: Danny Gäth Nielsen, Hans Henrik Puggaard, TITUS FORMUEPLEJE ApS, AC HOLDING DENMARK ApS, PETER HØST HANSEN HOLDING ApS, Henning Kristiansen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-11 tilføjes Navne: Titus Flavia No. 17 A/S (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2019-06-11 tilføjes Stiftere: TITUS FORMUEPLEJE ApS, Simon Normann Lauritsen, René Bay Lodahl, PETER HØST HANSEN HOLDING ApS, M. Christensen Holding 2009 ApS, Lars Søndertoft Nielsen, KIRKEDAL HOLDING ApS, JP Tikko ApS, Henning Kristiansen, Hans Henrik Puggaard, Finn Pihl Severinsen, ESN 666 ApS, Danny Gäth Nielsen, Berit Lennert Puggaard, AC HOLDING DENMARK ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2019-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)