Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevangen 14, 4550 Asnæs (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Direktion: Finn Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål består i vognmandsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Legale ejere: Finn Nielsen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Navne: Vognmand Finn Nielsen ApS (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Reelle ejere: Finn Nielsen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Stiftere: Finn Nielsen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-12)