Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Direktion: Mikkel Kevin Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-12 tilføjes Vedtægter: 2021-07-12 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MKA Service ApS. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Mikkel Kevin Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholm 12, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Mikkel Kevin Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: Mikkel Kevin Andersen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Navne: MKA ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Kevin Andersen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Stiftere: Mikkel Kevin Andersen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)