Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 50, 3. th., 1420 København K (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 54, st. 2., 1420 København K (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Plutonic Group ApS. (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2022-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLF Ventures ApS. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-10-26 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 54, st. 2., 1420 København K (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2019-06-04 tilføjes Direktion: Frederik Ellingsgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i form af besiddelse af ejerandele i kapitalselskaber, foretage investeringer, formueforvaltning samt hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-04 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Legale ejere: Frederik Ellingsgaard Hansen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-06-04 tilføjes Navne: Frederik Ellingsgaard Holding ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Reelle ejere: Frederik Ellingsgaard Hansen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2019-06-04 tilføjes Stiftere: Frederik Ellingsgaard Hansen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Vedtægter: 2019-06-04 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)