Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2019-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MOOD Holding ApS. (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-04-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2021-04-30 tilføjes Revisor: DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE. GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 6, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Direktion: Rasmus Berggreen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-12-04 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Legale ejere: Rasmus Berggreen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Navne: R Berggreen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Berggreen (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-14)
Den 2019-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Vedtægter: 2019-05-09 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-11)