Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 6, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 33, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 33, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-02)
Den 2019-11-01 tilføjes Hjemmeside: www.yoondesigns.dk (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@yoondesigns.dk (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 77, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 77, kl. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-05-27 tilføjes Bestyrelse: Mogens Worre Sørensen (formand) (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Bibranche: Reparation af møbler og boligudstyr (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Jonas Hyeok Min Yoon Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med - og design af møbler samt andre indretningsartikler til både engros - og detail samt reparation af møbler og boligudstyr samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-27 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Legale ejere: CONTRASHIP ApS, Jonas Hyeok Min Yoon Hansen (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: Yoon Designs ApS (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Reelle ejere: Mogens Worre Sørensen, Jonas Hyeok Min Yoon Hansen (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Stiftere: Jonas Hyeok Min Yoon Hansen, CONTRASHIP ApS (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-09)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-09)