Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-30 fjernes Legale ejere: Lars Torp Andersen, Jonas Edvard Emil Raagaard (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-29 fjernes Legale ejere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Erik Selvig Svensen (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-30 fjernes Reelle ejere: Lars Torp Andersen, Jonas Edvard Emil Raagaard (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Erik Selvig Svensen (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS, Lars Torp Andersen, Jonas Edvard Emil Raagaard (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Reelle ejere: Erik Selvig Svensen, Lars Torp Andersen, Jonas Edvard Emil Raagaard (offentliggjort 2022-03-09)
Den 2019-09-19 fjernes Reelle ejere: Erik Selvig Svensen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersgade 9, 2. th., 1362 København K (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Bibranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Direktion: Erik Selvig Svensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive engros- og detailhandel med vin, spiritus og associerede produkter (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-07 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Legale ejere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Navne: R9 - Wine ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Reelle ejere: Erik Selvig Svensen (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Stiftere: ES HOLDING AF 1.1.2002 ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Vedtægter: 2019-06-07 (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-07)