Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SH Maskiner og Anlæg ApS. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SH Ejendomsinvest ApS. (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdvej 145, 7250 Hejnsvig (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Søren Askær Høeg (direktør) (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og unoterede selskaber samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Søren Askær Høeg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Navne: SH Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Askær Høeg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Stiftere: Søren Askær Høeg (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Vedtægter: 2019-06-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2019-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-07)