Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Farzad Jahanshahi | 16.07.2019 | 22.01.2021 | adm. dir |
Farzad Jahanshahi | 27.05.2019 | 15.07.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Frands Sigetty | 31.01.2020 | 22.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dennis Ian Beker | 16.07.2019 | 22.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Deepak Satish Anand | 16.07.2019 | 22.01.2021 | formand |
Klaus Snej Jensen | 16.07.2019 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |