Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Binavne | ||||
Vedtægter | Direktion | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-01 tilføjes Legale ejere: NORD Group Holdings ApS (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-01 fjernes Legale ejere: VONDRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-06-01 fjernes Reelle ejere: Mads Dissing, Isabell Vondrus, Klaus Jakob Vondrus, Nick Hjørdrup Leisten (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2024-01-09 tilføjes Binavne: NORD Vejsikring ApS, NORD Hejs & Platform ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 fjernes Binavne: NORD Hejs ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-01 tilføjes Vedtægter: 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 tilføjes Binavne: NORD Hejs ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Mads Dissing (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Klaus Jakob Vondrus (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: VONDRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: TBS KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Navne: NORD Stillads Service ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Mads Dissing, Isabell Vondrus, Klaus Jakob Vondrus, Nick Hjørdrup Leisten (offentliggjort 2024-06-08)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Troels Bahne Ingemann (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: VONDRUS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-12-31 fjernes Navne: HSMU stillads service ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Isabell Vondrus, Klaus Jakob Vondrus (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongelysvej 16, 2820 Gentofte (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 29, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2019-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 38, 2450 København SV (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Navne: HSMU stillads service ApS (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-06-17 fjernes Navne: KBH Stilladser ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-06 tilføjes Navne: KBH Stilladser ApS (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-06-06 tilføjes Vedtægter: 2019-06-06 (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2019-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 38, 2450 København SV (offentliggjort 2019-09-25)
Den 2019-06-06 tilføjes Direktion: Klaus Jakob Vondrus (direktør) (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2019-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive stilladsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-06 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Legale ejere: VONDRUS HOLDING ApS, TBS KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-06-06 tilføjes Reelle ejere: Isabell Vondrus, Klaus Jakob Vondrus, Troels Bahne Ingemann (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2019-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Stiftere: VONDRUS HOLDING ApS, TBS KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2019-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-06)