Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kapital | Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 fjernes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CEGO A/S. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CEGO A/S. (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2022-04-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-31 fjernes Direktion: Anders Gautier Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-07-30 tilføjes Bestyrelse: Jesper Hørsholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-07-30 fjernes Bestyrelse: Mads Peter Veiby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 340.000,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Navne: CEGO Midco ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 fjernes Navne: Selskabet af 4. juni 2019 ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Reelle ejere: Jacob Frederik Christensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 fjernes Reelle ejere: Mads Peter Veiby (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 fjernes Reelle ejere: Jacob Frederik Christensen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-30 tilføjes Vedtægter: 2019-07-30 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 tilføjes Vedtægter: 2019-07-29 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-07-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lauritzens Plads 1, 4., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Veiby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-04 tilføjes Direktion: Anders Gautier Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-06-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-04 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Legale ejere: CEGO Holding ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Navne: Selskabet af 4. juni 2019 ApS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Frederik Christensen, Mads Peter Veiby (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-04 tilføjes Stiftere: CEGO Holding ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-04 tilføjes Vedtægter: 2019-06-04 (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-04)