Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Pizza Company ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-01 tilføjes Direktion: Pejman Hosseinitehrani (direktør) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Pejman Hosseinitehrani (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sværtegade 11, 1118 København K (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i associerede selskaber, og dermed forbunden administration (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Navne: Tehrani Invest ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Reelle ejere: Pejman Hosseinitehrani (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Stiftere: Pejman Hosseinitehrani (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Vedtægter: 2019-05-28 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-03)