Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-06-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Challenge 2019 ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2020-05-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kadeau ApS. (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The PT Gym ApS. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2022-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NB Bespoke Kitchens ApS. (offentliggjort 2022-03-25)
Den 2022-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Lumske Holding ApS. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-06-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lumske Holding ApS. (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 201, 4. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 247, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Michael Hedegaard Lyng (direktør) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: Michael Hedegaard Lyng (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Navne: Lyng Invest Holding ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Hedegaard Lyng (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Stiftere: Michael Hedegaard Lyng (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)