Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-06 tilføjes Bibranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 384, 1. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gullandsgade 23, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Imad Hussein Alwan (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Direktion: Nesrin Imad Alwan (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: Imad Hussein Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Legale ejere: Nesrin Imad Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 tilføjes Reelle ejere: Imad Hussein Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-20 fjernes Reelle ejere: Nesrin Imad Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-06-20 tilføjes Bibranche: Andre post- og kurertjenester (offentliggjort 2019-06-24)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gullandsgade 23, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Nesrin Imad Alwan (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som en rengørings virksomhed (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-29 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: Nesrin Imad Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-05-29 tilføjes Navne: Alwan Multi-Service ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Nesrin Imad Alwan (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Stiftere: Nesrin Imad Alwan (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)