Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-29 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Legale ejere: MJR-Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Navne: MJR-Ejendom Service ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Reelle ejere: Ralf Krukow Barlo (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Stiftere: MJR-Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2023-03-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2021-02-02 Statstidende Dekret
Den 2021-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2021-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-11-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-03)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Ralf Krukow Barlo (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-09-07 fjernes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 17, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Ralf Krukow Barlo (direktør) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsservice og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-29 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: MJR-Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Navne: MJR-Ejendom Service ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Ralf Krukow Barlo (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-05-29 tilføjes Stiftere: MJR-Holding ApS (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)