Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkesholms Allé 24, st., 1902 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 5, 1615 København V (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2019-06-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Relay Studio ApS. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 5, 1615 København V (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2021-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Esbern Snares Gade 14, 3. th., 1725 København V (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: andreashansen91@gmail.com (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esbern Snares Gade 14, 3. th., 1725 København V (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-06-03 tilføjes Direktion: Andreas Bjørn Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og anden formuepleje og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Legale ejere: Andreas Bjørn Hansen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Navne: Andreas Bjørn Hansen Holding ApS (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bjørn Hansen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Stiftere: Andreas Bjørn Hansen (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-03)