Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 tilføjes Revisor: Revisionsfirma C. & Co ApS (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-14 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KLAVS FH HOLDING ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-30 sletter virksomheden Ejerskaber: StatuManu KFH ApS. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-05-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhøjsvej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 113, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 tilføjes Kontaktoplysninger: klavsfischer@gmail.com (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baunebjergvej 113, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Klavs Fischer Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og investere i værdipapirer, herunder kapitalandele og anden form for passiv formueanbringelse samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-02-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: Klavs Fischer Hansen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Navne: K Fischer Hansen ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Klavs Fischer Hansen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)