Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-08 fjernes Legale ejere: SZM ApS (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2023-12-08 fjernes Reelle ejere: Simon Zacher Molbech (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ZTEC ApS. (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2022-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: DMQ ApS. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: SZM ApS (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Simon Zacher Molbech (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2022-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trigevej 20, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 102, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlehaven 102, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2020-02-02)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Henrik Zacher Molbech (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser og softwareløsninger inden for data og business intelligence, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-29 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: aboutMetadata ApS (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2019-05-29 tilføjes Navne: aboutData ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Zacher Molbech (offentliggjort 2023-12-17)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Stiftere: aboutMetadata ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)