Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spobjergvej 100, 8220 Brabrand (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nibevej 16, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 tilføjes Kontaktoplysninger: billy.angelov@gmail.com (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nibevej 16, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Kalin Vasilev Borisov (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed inden for branchekoden Byggemarkeder og værktøjsmagasiner. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-24 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Legale ejere: Bili Mitkov Angelov, Kalin Vasilev Borisov (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Navne: Apex Supply ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Reelle ejere: Bili Mitkov Angelov, Kalin Vasilev Borisov (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Stiftere: Kalin Vasilev Borisov, Bili Mitkov Angelov (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktørerne. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)