Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrinken 5, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Direktion: Johan Caspar Foghsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Fox3 ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-25 tilføjes Legale ejere: Fox3 ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-25 fjernes Legale ejere: CF Co-Invest ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-27 fjernes Navne: Holdingselskabet af 27. maj 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Reelle ejere: Lars Foghsgaard (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-26 tilføjes Reelle ejere: Lars Foghsgaard (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-26 fjernes Reelle ejere: Johan Caspar Foghsgaard (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-06-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Stiftere: CF Co-Invest ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrinken 5, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Direktion: Johan Caspar Foghsgaard (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Legale ejere: CF Co-Invest ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 27. maj 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Reelle ejere: Johan Caspar Foghsgaard (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Stiftere: CF Co-Invest ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Co-Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-27)