Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Navne | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Kapital | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2020-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KMC Frederikshavn A/S. (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Hvide Sande A/S. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2022-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Farsø A/S. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2022-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Nykøbing Mors A/S. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Hedensted ApS. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: KMC Industrial Properties Denmark ApS. (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-14 tilføjes Bestyrelse: Ove Rød Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-14 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Holmen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-14 tilføjes Navne: KMC Properties Denmark A/S (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-13 fjernes Navne: Pesca Property Danmark A/S (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-01 fjernes Reelle ejere: Karl Erik Bekken, Marianne Bekken, Christian Bekken, Svenn Bekken (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-04 fjernes Reelle ejere: Gustav Witzøe, Gustav Magnar Witzøe (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 29, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Hjemmeside: https://kmcp.no/en/ (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@kmcp.no (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 tilføjes Direktion: Audun Aasen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-15 fjernes Direktion: Anders Fallem Storvik (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-12-09 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Holmen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2021-12-09 fjernes Bestyrelse: Sigvald Arctander Rist (formand) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 tilføjes Direktion: Anders Fallem Storvik (direktør) (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-02-17 fjernes Direktion: Jesper Kold Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-12-31 tilføjes Reelle ejere: Karl Erik Bekken, Marianne Bekken, Christian Bekken, Svenn Bekken (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2020-11-15 tilføjes Reelle ejere: Gustav Witzøe, Gustav Magnar Witzøe (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-11-14 fjernes Reelle ejere: Gustav Magnar Witzøe, Gustav Witzøe (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2020-04-06 tilføjes Vedtægter: 2020-04-06 (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2020-03-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Johan Jessen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-03-20 fjernes Bestyrelse: Merethe Helene Holte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantiavej 29, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2019-05-15 tilføjes Bestyrelse: Merethe Helene Holte (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-05-15 tilføjes Direktion: Jesper Kold Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2019-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i kapitalandele og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-15 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Legale ejere: Pesca Property Invest AS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Navne: Pesca Property Danmark A/S (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Reelle ejere: Gustav Magnar Witzøe, Gustav Witzøe (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2019-05-15 tilføjes Stiftere: Pesca Property Invest AS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Vedtægter: 2019-05-15 (offentliggjort 2020-04-20)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)