Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 72, 8990 Fårup (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Lorentzgade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-05-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lorentzgade 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-05-29 tilføjes Direktion: Claus Jespersen (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med opførelse og salg af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-29 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Legale ejere: REAL THOR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Navne: E/S Torvegade 16 ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Jespersen (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Stiftere: REAL THOR HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Vedtægter: 2019-05-29 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)