Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 16, 2200 København N (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 8, 2840 Holte (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Navne: MG Export ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-26 fjernes Navne: Monkeyglasses Flagship Store Holte ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 tilføjes Vedtægter: 2022-04-27 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holte Stationsvej 8, 2840 Holte (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2021-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 16, 2200 København N (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Monkeyglasses Flagship Store Holte ApS (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-12-16 fjernes Navne: MonkeyGlasses Export ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-11-22 fjernes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-10-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-06 tilføjes Revisor: RTS Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 16, 2200 København N (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 12, st. tv., 1355 København K (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 tilføjes Hjemmeside: www.monkeyglasses.dk (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: Service@monkeyglasses.com (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: ms@monkeyglasses.com (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 12, st. tv., 1355 København K (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-22 tilføjes Bibranche: Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Direktion: Morten Seaton (direktør) (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel og anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-22 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ms@monkeyglasses.com (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-05-22 tilføjes Legale ejere: SEATON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Navne: MonkeyGlasses Export ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-05-22 tilføjes Reelle ejere: Mai-Britt Bolvig Seaton, Morten Seaton (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2019-05-22 tilføjes Stiftere: SEATON HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Vedtægter: 2019-05-22 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-29)