Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 81, st. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 81, 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tomsgårdsvej 81, 2400 København NV (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 46, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-24 tilføjes Hjemmeside: www.fooferments.com (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@fooferments.com (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 46, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 2, kl. 2., 2200 København N (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-01 tilføjes Direktion: Lan-Xin Foo (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Pardis Pour Ahmad (direktør) (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-09-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-01 tilføjes Legale ejere: Lan-Xin Foo (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-09-01 fjernes Legale ejere: Pardis Pour Ahmad (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-01 tilføjes Navne: Foo Ferments ApS (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lan-Xin Foo (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2022-09-01 fjernes Reelle ejere: Pardis Pour Ahmad (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-01 tilføjes Vedtægter: 2022-09-01 (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-08-31 fjernes Navne: KIMIA HOLDET ApS (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårdsgade 2, kl. 2., 2200 København N (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2019-05-23 tilføjes Direktion: Pardis Pour Ahmad (direktør) (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2019-05-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med at eje og drive bar, samt anden virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-23 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Legale ejere: Pardis Pour Ahmad (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-05-23 tilføjes Navne: KIMIA HOLDET ApS (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2019-05-23 tilføjes Reelle ejere: Pardis Pour Ahmad (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2019-05-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Stiftere: Pardis Pour Ahmad (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Vedtægter: 2019-05-23 (offentliggjort 2022-10-16)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-28)