Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jacob Frederiksen | 20.06.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Frederiksen | 02.05.2019 | 20.06.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Frederiksen | 06.06.2019 | formand |
Jacob Frederiksen | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Frederiksen | 02.05.2019 | 06.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen | 02.05.2019 | 06.06.2019 | formand |
Mads Frederiksen | 02.05.2019 | 05.06.2019 | bestyrelsesmedlem |