Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roskildevej 31, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Binavne: Unica Photography ApS, Pictus Travel ApS, Natur Kultur & Co ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Sami Widell (direktør) (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive virksomhed, med konsulent ydelser inden for oplevelses industrien i bred forstand, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-05-31 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-24 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: samiwidell@gmail.com (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Legale ejere: Sami Widell (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Navne: Widell Holding ApS (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Reelle ejere: Sami Widell (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Stiftere: Sami Widell (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-28)