Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Immerkær | 03.02.2021 | 03.07.2024 | direktør |
Allan Immerkær | 14.08.2019 | 13.01.2021 | direktør |
Vaidas Brazys | 20.06.2019 | 14.08.2019 | direktør |
Allan Immerkær | 13.06.2019 | 20.06.2019 | direktør |
Vaidas Brazys | 27.05.2019 | 13.06.2019 | direktør |