Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 84, 3. th., 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 291, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 tilføjes Hjemmeside: www.4uconsulting,dk (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: tve@4uconsulting.dk (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 291, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 291, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-06-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Vejby Holding ApS (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-27 fjernes Legale ejere: Tom Vejby (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregårdsvej 291, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Tom Vejby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed inden for ledelse og IT samt virksomhed, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Legale ejere: Tom Vejby (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-05-24 tilføjes Navne: 4U Consulting ApS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Reelle ejere: Tom Vejby (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Stiftere: Tom Vejby (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-27)